Hanes ariannol THE BAKER'S BENEVOLENT SOCIETY
Rhif yr elusen: 211307
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £603.75k | £604.69k | £599.57k | £587.35k | £653.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £615.59k | £591.06k | £597.10k | £551.21k | £589.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £64.66k | £55.89k | £48.16k | £31.37k | £92.29k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £2.17k | £13.67k | £1.46k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £21.22k | £18.61k | £5.73k | £7.71k | £17.38k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £3.29k | £0 | £0 | £217 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £143.11k | £566.58k | £133.24k | £104.58k | £149.74k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £439.41k | £1.57k | £458.43k | £461.39k | £486.55k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £14.64k | £2.17k | £13.67k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £180 | £9.68k | £1.05k | £3.17k | £4.71k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £614.82k | £590.60k | £597.10k | £551.21k | £589.37k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £768 | £467 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.57k | £7.52k | £7.40k | £7.08k | £7.55k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.