ymddiriedolwyr THE STABLES TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 211361
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (21 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neil Sellman | Cadeirydd | 25 March 2019 |
|
|
||||
HUGO TREBELS | Ymddiriedolwr | 22 April 2023 |
|
|
||||
Stuart Baillie | Ymddiriedolwr | 27 March 2023 |
|
|
||||
DAVID HARDING | Ymddiriedolwr | 27 March 2023 |
|
|||||
Christine Jane Warrington | Ymddiriedolwr | 27 March 2023 |
|
|||||
Colin Leslie Dormer | Ymddiriedolwr | 28 May 2021 |
|
|
||||
YVONNE REES | Ymddiriedolwr | 29 September 2020 |
|
|
||||
HARRIET DAVEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.