ymddiriedolwyr THE GILFRERE FUND
Rhif yr elusen: 211452
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael John Russell Loadman | Cadeirydd | 25 April 2023 |
|
|
||||
Dr Perminder Tony Singh | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|
||||
John Holm | Ymddiriedolwr | 05 April 2022 |
|
|
||||
Philippa Roy-Chowdhury | Ymddiriedolwr | 10 October 2017 |
|
|||||
Derek Hinge | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
Janet May Rolph | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KEITH ANDREW BARNES CLLR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Sharon Watkins | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.