Hanes ariannol ABF THE SOLDIERS' CHARITY
Rhif yr elusen: 211645
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.14m | £16.00m | £16.86m | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.96m | £15.28m | £18.05m | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £9.02m | £9.16m | £9.54m | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.98m | £5.10m | £4.87m | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £640.07k | £1.34m | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.15m | £1.10m | £1.11m | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £3.48m | £3.31m | £3.13m | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.47m | £7.69m | £9.22m | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £68.65k | £122.07k | £124.65k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.43m | £3.38m | £3.28m | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.