Hanes ariannol TOYNBEE HALL
Rhif yr elusen: 211850
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.86m | £7.89m | £8.92m | £9.19m | £8.57m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.83m | £8.00m | £8.48m | £9.20m | £9.00m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £275.00k | £843.00k | £883.00k | £920.00k | £843.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £711.00k | £410.00k | £201.00k | £258.00k | £331.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £417.00k | £845.00k | £573.00k | £301.00k | £159.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £228.00k | £401.00k | £49.00k | £274.00k | £440.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.16m | £6.42m | £7.78m | £8.07m | £7.37m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.00k | £165.00k | £367.00k | £441.00k | £446.00k | |
|
Incwm - Arall | £46.00k | £65.00k | £151.00k | £97.00k | £152.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £3.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.53m | £7.22m | £7.99m | £8.56m | £8.25m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £171.00k | £777.00k | £491.00k | £640.00k | £743.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £80.00k | £119.00k | £132.00k | £110.00k | £198.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £3.37m | £2.89m | £2.78m | £2.07m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £3.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £1.13m | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.