Ymddiriedolwyr HORN HILL VILLAGE HALL AND INSTITUTE
Rhif yr elusen: 211877

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Andrew Roland Hatfield | Cadeirydd | 26 January 2024 |
|
|||||
Martin David Samworth | Ymddiriedolwr | 25 January 2025 |
|
|
||||
Jonathan Robert Blake | Ymddiriedolwr | 12 August 2021 |
|
|
||||
Robert Philippe Walther | Ymddiriedolwr | 12 February 2020 |
|
|
||||
John Richard Hatton | Ymddiriedolwr | 23 April 2019 |
|
|
||||
Oliver James Brewer | Ymddiriedolwr | 15 July 2017 |
|
|
||||
Stewart Walker | Ymddiriedolwr | 22 March 2017 |
|
|
||||
ROSEMARY FAUNCH | Ymddiriedolwr | 28 September 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.