ymddiriedolwyr TOWN ESTATE
Rhif yr elusen: 211895
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (30 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janice Patricia Buckley-Stevens | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||||||||
Simon Fowler | Ymddiriedolwr | 26 August 2021 |
|
|||||||||||
PAUL DARBY | Ymddiriedolwr | 26 August 2021 |
|
|||||||||||
DENNIS JAMES TALLON | Ymddiriedolwr | 26 August 2021 |
|
|
||||||||||
Rev Janet Allan | Ymddiriedolwr | 26 January 2017 |
|
|
||||||||||
Ralph Clarke | Ymddiriedolwr | 01 June 2014 |
|
|
||||||||||
ADRIAN BRUCE ADCOCK | Ymddiriedolwr | 12 October 2012 |
|
|
||||||||||
SHEILA KATHLEEN FOWLER | Ymddiriedolwr | 16 May 2009 |
|
|||||||||||
Shirley Matthews | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.