Dogfen lywodraethu GREAT HOSPITAL
Rhif yr elusen: 211953
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEME DATED 12/01/1983 AS AMENDED BY SCHEME DATED 15/01/2001 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 15/03/2006 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 24/02/2010 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 22/11/2013
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION AND MAINTENANCE IN THE CITY OF NORWICH OF THE PARISH CHURCH OF ST HELEN AND OF THE ALMHOUSES KNOWN AS THE GREAT HOSPITAL FOUNDED IN ACCORDANCE WITH THE BENEVOLENT DESIGNS OF KING EDWARD THE SIXTH.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
CITY OF NORWICH.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.