Hanes ariannol THE ARABLE GROUP LIMITED

Rhif yr elusen: 212059
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/03/2020 29/03/2021 29/03/2022 29/03/2023 29/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £370.00k £385.00k £319.74k £314.00k £295.00k
Cyfanswm gwariant £545.00k £295.00k £456.02k £223.00k £311.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £235.00k £12.15k £38.11k N/A £54.00k