Hanes ariannol DR FRIER'S CHILDREN'S HOLIDAY FUND

Rhif yr elusen: 212119
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £9.29k £4.48k £8.06k £5.56k £5.22k
Cyfanswm gwariant £15.41k £918 £8.48k £12.46k £8.19k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A