ymddiriedolwyr THE BRITISH PSYCHOANALYTICAL SOCIETY (INCORPORATING THE INSTITUTE OF PSYCHOANALYSIS)
Rhif yr elusen: 212330
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Ana Paulina Frajtag Sauma | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Kathryn Elisabeth Taylor | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Dr Petya Gospodinova Petkova | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Helen Dawn Brindley | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||
Mohammed Fakhry Davids | Ymddiriedolwr | 31 October 2022 |
|
|
||||
Penelope Elizabeth Belford Garvey | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Alonso Gonzalez | Ymddiriedolwr | 02 July 2022 |
|
|
||||
Carlos Fishman | Ymddiriedolwr | 02 July 2022 |
|
|
||||
Louise Lyon | Ymddiriedolwr | 24 September 2021 |
|
|||||
Anne Catherine Amos | Ymddiriedolwr | 24 September 2021 |
|
|
||||
Dr Zbigniew Victor Sedlak | Ymddiriedolwr | 03 July 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.