Hanes ariannol THE WING HALL

Rhif yr elusen: 212601
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £71.22k £83.55k £79.12k £80.33k £76.77k
Cyfanswm gwariant £62.29k £68.92k £64.44k £73.22k £78.97k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £19.10k N/A N/A N/A