Hanes ariannol RICHMOND CHURCH CHARITY ESTATES

Rhif yr elusen: 212770
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £387.76k £399.34k £399.50k £454.25k £465.50k
Cyfanswm gwariant £377.69k £598.32k £527.61k £583.39k £1.08m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A