Hanes ariannol ROYAL COLLEGE OF SURGEONS OF ENGLAND
Rhif yr elusen: 212808
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2018 | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £83.24m | £30.06m | £26.71m | £26.92m | £28.08m | |
|
Cyfanswm gwariant | £34.27m | £30.70m | £28.96m | £29.57m | £34.45m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.14m | £5.36m | £4.82m | £4.94m | £5.31m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £418.00k | £288.00k | £311.00k | £199.00k | £363.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £22.52m | £21.74m | £19.63m | £21.18m | £21.72m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £6.00k | £475.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.34m | £2.68m | £1.95m | £601.00k | £692.00k | |
|
Incwm - Arall | £51.82m | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £832.00k | £268.00k | £734.00k | £301.00k | £838.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £33.29m | £26.51m | £25.49m | £24.61m | £26.87m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £982.00k | £713.00k | £691.00k | £928.00k | £1.02m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £464.00k | £522.00k | £564.00k | £531.00k | £752.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £274.00k | £332.00k | £290.00k | £391.00k | £433.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £3.48m | £2.79m | £4.03m | £6.56m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.