Hanes ariannol LEPRA
Rhif yr elusen: 213251
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.66m | £5.31m | £5.80m | £5.35m | £5.39m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.89m | £4.65m | £4.57m | £4.31m | £4.81m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £194.30k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.99m | £3.53m | £3.09m | £3.49m | £3.65m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.58m | £1.70m | £2.54m | £1.70m | £1.62m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £76.26k | £68.57k | £31.90k | £42.58k | £91.45k | |
|
Incwm - Arall | £14.98k | £20.53k | £137.74k | £121.91k | £23.27k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £866.45k | £1.69m | £1.22m | £1.58m | £1.39m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.27m | £4.03m | £4.17m | £3.99m | £4.44m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £619.51k | £617.77k | £398.72k | £315.81k | £377.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £24.22k | £0 | £19.89k | £51.93k | £32.18k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £57.10k | £9.22k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.