ymddiriedolwyr EASTBRIDGE HOSPITAL (OR ST THOMAS)
Rhif yr elusen: 213319
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTOPHER ROBINSON | Cadeirydd | 26 September 2013 |
|
|||||
Nigel Aman Fletcher-Jones | Ymddiriedolwr | 14 June 2024 |
|
|||||
Nicholas Anthony Hugh Rooke | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
The Rev'd Dr Perry Butler | Ymddiriedolwr | 01 November 2016 |
|
|||||
Robin Joy | Ymddiriedolwr | 01 November 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.