THE LONDON SHIPOWNERS' AND SHIPBROKERS' BENEVOLENT SOCIETY

Rhif yr elusen: 213348
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Helping those who are or have been employed in the business of ship-owning and shipbroking, and who are in necessitous circumstances, and their widows dependants.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2021

Cyfanswm incwm: £4,259
Cyfanswm gwariant: £32,055

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 06 Rhagfyr 1962: Cofrestrwyd
  • 17 Hydref 2024: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
Cyfanswm Incwm Gros £21.57k £19.59k £18.53k £12.88k £4.26k
Cyfanswm gwariant £57.48k £47.54k £41.27k £35.92k £32.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 24 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 30 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 29 Hydref 2021 363 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
LETTER DATED 6 OCTOBER 1981.
Gwrthrychau elusennol
TO GRANT RELIEF BY PENSIONS OR DONATIONS TO OR FOR THE BENEFIT OF DESERVING AND NECESSITOUS PERSONS WHO HAVE BEEN ENGAGED AS PRINCIPALS, OR AS MANAGERS OR DIRECTORS OF LIMITED COMPANIES, IN THE BUSINESS OF SHIPBROKERS OR SHIPOWNERS IN THE CITY OF LONDON OR THEIR WIDOWS, DEPENDANTS OR UNMARRID DAUGHTERS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 06 Rhagfyr 1962 : Cofrestrwyd
  • 17 Hydref 2024 : Tynnwyd