Hanes ariannol 'ORMONDE' HOUSE TRUST (ALSO KNOWN AS ORMONDE HOME FOR ELDERLY PEOPLE)
Rhif yr elusen: 213452
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 30/06/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £481.27k | £395.40k | £550.63k | £509.72k | £626.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £413.84k | £444.66k | £415.97k | £464.85k | £1.11m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £116.19k | £142.64k | £159.01k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £25.99k | £7.09k | £16.28k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £523.93k | £501.31k | £72.04k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £710 | £1.33k | £1.76k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £536.46k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £415.97k | £447.42k | £1.02m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £3.02k | £17.43k | £31.73k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £800.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £17.43k | £84.48k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.