JAPAN CHRISTIAN LINK

Rhif yr elusen: 213834
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Helping establish outreach work to Japanese expatriate communities; promoting & supporting the advancement of the gospel in Japan; raising awareness of the spiritual need of the Japanese people; engaging the Christian community in prayer, giving, oureach & mission; being a resource centre, linking people, providing Japanese literature & arranging conferences, mentoring mission partners & others.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2014

Cyfanswm incwm: £262,964
Cyfanswm gwariant: £254,229

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Japan

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 06 Chwefror 1963: Cofrestrwyd
  • 09 Chwefror 2016: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • J E B (Enw gwaith)
  • JCL (Enw gwaith)
  • JAPAN EVANGELISTIC BAND (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014
Cyfanswm Incwm Gros £88.98k £221.60k £223.98k £212.80k £262.96k
Cyfanswm gwariant £88.14k £200.42k £225.88k £183.62k £254.23k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2015 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2015 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2014 07 Hydref 2015 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2014 07 Hydref 2015 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2013 23 Medi 2014 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2013 23 Medi 2014 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2012 05 Medi 2013 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2012 05 Medi 2013 Ar amser

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
UNKNOWN
Gwrthrychau elusennol
TO SPREAD CHRISTIANITY AMONG JAPANESE IN GREAT BRITAIN, AND TO HELP THOSE IN NEED.
Maes buddion
NATIONAL
Hanes cofrestru
  • 06 Chwefror 1963 : Cofrestrwyd
  • 09 Chwefror 2016 : Tynnwyd