ymddiriedolwyr THE ROYAL SOCIETY OF LITERATURE OF THE UNITED KINGDOM
Rhif yr elusen: 213962
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DALJIT NAGRA FRSL | Cadeirydd | 04 June 2018 |
|
|
||||
Reza Vishkai | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|
||||
Dr Helen Mort FRSL | Ymddiriedolwr | 29 November 2021 |
|
|
||||
Catherine Johnson FRSL | Ymddiriedolwr | 29 November 2021 |
|
|
||||
Roger Robinson FRSL | Ymddiriedolwr | 29 November 2021 |
|
|
||||
Dr Ruth Scurr | Ymddiriedolwr | 28 October 2020 |
|
|||||
Boyd Tonkin Hon FRSL | Ymddiriedolwr | 28 October 2020 |
|
|
||||
Louise Doughty FRSL | Ymddiriedolwr | 24 September 2020 |
|
|
||||
Inua Ellams | Ymddiriedolwr | 28 October 2019 |
|
|||||
Irenosen Okojie FRSL | Ymddiriedolwr | 28 October 2019 |
|
|
||||
Susheila Nasta | Ymddiriedolwr | 28 October 2019 |
|
|||||
IMTIAZ DHARKER FRSL | Ymddiriedolwr | 01 July 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.