Hanes ariannol MERCHANT TAYLORS' CONSOLIDATED CHARITIES FOR THE POOR

Rhif yr elusen: 214267
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £813.65k £467.78k £439.55k £439.10k £458.21k
Cyfanswm gwariant £460.83k £14.76m £345.17k £371.06k £518.20k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £76.44k N/A N/A N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Gwaddolion £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad £326.69k N/A N/A N/A N/A
Incwm - Arall £410.53k N/A N/A N/A N/A
Incwm - Cymynroddion £0 N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £412.56k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian £48.27k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £63.12k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £349.44k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £48.27k N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Arall £0 N/A N/A N/A N/A