Hanes ariannol PORTLAND COLLEGE
Rhif yr elusen: 214339
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.12m | £10.80m | £12.41m | £13.86m | £16.27m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.12m | £10.43m | £11.76m | £13.25m | £16.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £9.36m | N/A | N/A | N/A | £13.34m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £50.00k | £55.00k | £175.00k | £177.00k | £182.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £322.00k | £575.00k | £815.00k | £507.00k | £631.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £505.00k | £597.00k | £1.24m | £2.13m | £2.19m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.21m | £9.57m | £10.32m | £11.21m | £13.34m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £40.00k | £37.00k | £36.00k | £13.00k | £106.00k | |
|
Incwm - Arall | £52.00k | £24.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £25.00k | £6.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.36m | £9.61m | £10.87m | £10.85m | £13.54m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £113.00k | £119.00k | £124.00k | £95.00k | £97.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £126.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £643.00k | £699.00k | £763.00k | £2.31m | £2.43m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.