ymddiriedolwyr PORTLAND COLLEGE
Rhif yr elusen: 214339
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Dawn Elizabeth Green | Cadeirydd | 30 November 2015 |
|
|
||||
Dianne Maureen Jackson | Ymddiriedolwr | 25 January 2023 |
|
|
||||
Margaret June Murray | Ymddiriedolwr | 02 November 2022 |
|
|
||||
Joe Butler | Ymddiriedolwr | 26 January 2021 |
|
|
||||
Stephen Jackson | Ymddiriedolwr | 14 October 2019 |
|
|
||||
Mark Briggs | Ymddiriedolwr | 08 July 2019 |
|
|
||||
Sarah Egley | Ymddiriedolwr | 09 July 2018 |
|
|
||||
AMANDA MARGARET FARR | Ymddiriedolwr | 09 July 2018 |
|
|||||
Professor Dean Harry Fathers | Ymddiriedolwr | 30 January 2017 |
|
|||||
Peter Arthur Emerson | Ymddiriedolwr | 30 January 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.