Hanes ariannol WORTHING MENCAP SOCIETY
Rhif yr elusen: 214369
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £144.50k | £179.27k | £247.85k | £279.36k | £267.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £158.19k | £184.40k | £215.33k | £242.14k | £249.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £31.80k | £37.11k | £51.66k | £56.55k | £48.88k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £28.85k | £68.69k | £56.55k | £500 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.