Hanes ariannol THE INSTITUTION OF CHEMICAL ENGINEERS
Rhif yr elusen: 214379
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.04m | £7.07m | £8.16m | £8.66m | £9.87m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.21m | £7.01m | £7.47m | £8.47m | £8.94m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £29.00k | £230.00k | £276.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £148.00k | £155.00k | £190.00k | £193.00k | £129.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.78m | £6.63m | £7.63m | £8.40m | £9.67m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £77.00k | £54.00k | £65.00k | £64.00k | £68.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £230.00k | £26.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.07m | £6.89m | £7.34m | £8.33m | £8.83m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £143.00k | £128.00k | £129.00k | £137.00k | £108.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £65.00k | £36.00k | £66.00k | £80.00k | £171.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £54.00k | £55.00k | £64.00k | £66.00k | £50.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.