Dogfen lywodraethu THE INSTITUTION OF CHEMICAL ENGINEERS
Rhif yr elusen: 214379
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
ROYAL CHARTER GRANTED 08/04/1957 AS AMENDED ON 19/12/1996 AS AMENDED ON 18/07/2001 AS AMENDED BY ORDER IN COUNCIL DATED 15/10/2009 AS AMENDED BY ORDER IN COUNCIL DATED 29/07/2011 as amended on 21 May 2018 as amended on 20 May 2019
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE, FOSTER AND DEVELOP THE GENERAL ADVANCEMENT OF THE SCIENCE OF CHEMICAL ENGINEERING IN ALL ITS BRANCHES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.