ymddiriedolwyr THE LOUGHBOROUGH WELFARE TRUSTS
Rhif yr elusen: 214654
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAULINE RANSON | Cadeirydd |
|
||||||||
Councillor Joan Margaret Smidowicz Cllr | Ymddiriedolwr | 02 November 2023 |
|
|||||||
Councillor Andrew Peter Haynes Cllr | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||||
Councillor Sarah Goode Cllr | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|
||||||
Dr Diane Harper | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||||
Margaret Hutchinson | Ymddiriedolwr | 15 July 2021 |
|
|||||||
Alice Brennan | Ymddiriedolwr | 19 September 2019 |
|
|
||||||
ANN MADDOCKS | Ymddiriedolwr | 17 November 2016 |
|
|||||||
Sandra Forrest | Ymddiriedolwr | 17 August 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.