Hanes ariannol THE CHESHIRE WILDLIFE TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 214927
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.94m | £2.37m | £2.29m | £2.69m | £3.21m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.92m | £2.30m | £2.24m | £2.68m | £3.13m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £273.43k | £377.22k | £430.08k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £158.68k | £143.40k | £305.02k | £332.45k | £420.66k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £682.97k | £687.01k | £110.82k | £781.79k | £827.96k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £198.56k | £516.93k | £544.75k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.06m | £1.16m | £1.12m | £1.90m | £2.39m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.69k | £2.83k | £4.07k | £3.84k | £1.30k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £509.60k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £37.20k | £57.71k | £66.90k | £52.87k | £103.60k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.20m | £1.43m | £1.47m | £2.30m | £2.78m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £373.11k | £386.93k | £365.16k | £380.78k | £350.32k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.50k | £9.71k | £0 | £0 | £2.73k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £346.18k | £492.03k | £407.31k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.