THE RELIGIOUS DRAMA SOCIETY OF GREAT BRITAIN

Rhif yr elusen: 214943
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Radius welcomes those seeking to explore spiritual, social and ethical themes through drama. As a forum for discussion it encourages a relationship between theatre and faith within contemporary culture and promotes plays that throw light on the human condition. It offers scripts for performance, an assessment service for new plays, a series of study guides, a magazine and a programme of workshops.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024

Cyfanswm incwm: £10,614
Cyfanswm gwariant: £16,041

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 08 Mawrth 1963: Cofrestrwyd
  • 08 Mehefin 1995: Tynnwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • RADIUS (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Daniel Carlson Ymddiriedolwr 23 September 2023
NEW FELLOWSHIP CIO
Derbyniwyd: Ar amser
Jennifer Ansell Ymddiriedolwr 23 September 2023
Dim ar gofnod
Nick Warburton Ymddiriedolwr 09 July 2022
Dim ar gofnod
MARGARET FULFORD Ymddiriedolwr 09 July 2022
Dim ar gofnod
Nicolette Cox Ymddiriedolwr 18 September 2021
Dim ar gofnod
Rev Romilly Janes Ymddiriedolwr 19 September 2020
Dim ar gofnod
DILYS STONE Ymddiriedolwr 04 September 2010
ABERCONWY MISSION AREA
Derbyniwyd: Ar amser
MARGARET JANE HUNT Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £9.60k £4.48k £6.70k £6.62k £10.61k
Cyfanswm gwariant £9.27k £11.88k £13.90k £12.45k £16.04k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2024 31 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2023 28 Mawrth 2024 52 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2022 16 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2021 03 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2020 14 Mawrth 2021 37 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION. INCORPORATED 19/08/1938
Gwrthrychau elusennol
TO ENGAGE IN THE PROMOTION AND PRESENTATION OF RELIGIOUS PLAYS AND OTHER THEATRICAL PRODUCTIONS WHICH EXPLORE AND INTERPRET THE CHRISTIAN VIEW OF LIFE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 08 Mawrth 1963 : Cofrestrwyd
  • 08 Mehefin 1995 : Tynnwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
4 Carpenter Avenue
LLANDUDNO
LL30 1YW
Ffôn:
01492 879997