TRUST FUNDS HELD IN CONNEXION WITH FLOWERY FIELD CHURCH, HYDE, CHESHIRE

Rhif yr elusen: 215190
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Religious activites

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024

Cyfanswm incwm: £65,142
Cyfanswm gwariant: £27,662

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Tameside

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 19 Ebrill 1967: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
PHYLLIS MARGARET ABBOTT Cadeirydd
Dim ar gofnod
CAROL ANN REDFERN Ymddiriedolwr 04 August 2011
EAST CHESHIRE UNION OF UNITARIAN AND FREE CHRISTIAN CHURCHES
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN HEYWOOD Ymddiriedolwr 04 August 2011
Dim ar gofnod
MR G ABBOTT Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
DAVID ALLDRED Ymddiriedolwr
THE CHESHIRE PROVINCIAL GRAND LODGE OF MARK MASTER MASON'S FUND OF BENEVOLENCE
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £13.83k £29.54k £75.52k £18.87k £65.14k
Cyfanswm gwariant £24.01k £22.53k £70.33k £23.42k £27.66k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2024 27 Mawrth 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2024 27 Mawrth 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 15 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 06 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 06 Ebrill 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 17 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 17 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 23 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
LETTERS OF 20 FEBRUARY AND 19 MARCH 1915.
Gwrthrychau elusennol
THE UPKEEP OF THE NEW HALL USED FOR THE FURTHERANCE OF RELIGION.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 19 Ebrill 1967 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
18 THORSBY AVENUE
HYDE
SK14 5PH
Ffôn:
01613660765