ANN WILLIAMS ALMSHOUSES

Rhif yr elusen: 215268
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

PROVIDING ACCOMMODATION FOR ELDERLY PERSONS

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024

Cyfanswm incwm: £28,919
Cyfanswm gwariant: £30,630

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Powys

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 15 Mai 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • CWMDU ALMS HOUSE CHARITY (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
DAVID MALCOLM THOMAS Cadeirydd
Dim ar gofnod
Christopher Evans Ymddiriedolwr 30 October 2023
CWMDU WATER UNDERTAKING
Derbyniwyd: Ar amser
CWMDU AND DISTRICT SHOW
Derbyniwyd: Ar amser
THE CWMDU WATER UNDERTAKING
Derbyniwyd: Ar amser
CWMDU VILLAGE HALL
Derbyniwyd: Ar amser
JANICE ELIZABETH BLOCK Ymddiriedolwr 07 July 2022
VEDW WOOD
Derbyniwyd: Ar amser
FRIENDS OF CWMDU MUSIC
Derbyniwyd: Ar amser
Colin James Morris Ymddiriedolwr 06 June 2019
VEDW WOOD
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Rana Khan Ymddiriedolwr 08 June 2017
LLANGATTOCK COMMUNITY EDUCATION TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
PARISH HOUSE CHARITY
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 565 diwrnod
THE HENRY MARTYN TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE PERCY DAVIES INSTITUTION
Derbyniwyd: Ar amser
CHRISTIANS AWARE
Derbyniwyd: Ar amser
THE OVERSEAS BISHOPRICS' FUND
Derbyniwyd: Ar amser
Winston Farr Ymddiriedolwr 19 October 2016
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £9.13k £8.90k £13.91k £8.91k £28.92k
Cyfanswm gwariant £3.56k £3.45k £18.41k £7.71k £30.63k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2024 09 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2024 17 Ebrill 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 23 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 17 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 06 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 22 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
THE OLD HOUSE
CWMDU
CRICKHOWELL
NP8 1SA
Ffôn:
07980543328
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael