Hanes ariannol PRESTWOLD PAROCHIAL CHARITIES

Rhif yr elusen: 215569
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.07k £1.98k £3.39k £4.38k £2.00k
Cyfanswm gwariant £1.69k £2.07k £1.00k £2.30k £900
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A