THE FRIENDS OF HEREFORD CATHEDRAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To encourage interest in Hereford Cathedral and to supplement available resources for maintenance of its fabric and furnishings and for improvement and beautification of the cathedral and its precincts, including education and music.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Powys
- Swydd Amwythig
- Swydd Gaerloyw
- Swydd Gaerwrangon
- Swydd Henffordd
Llywodraethu
- 04 Ebrill 1963: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr BARBARA JOY RODERICK | Cadeirydd | 08 June 2012 |
|
|
||||
Dr Carole Jane Caldwell | Ymddiriedolwr | 08 June 2024 |
|
|
||||
Clive Walker | Ymddiriedolwr | 08 June 2024 |
|
|
||||
Sarah Warner | Ymddiriedolwr | 11 June 2023 |
|
|
||||
Paul Wynne Griffiths | Ymddiriedolwr | 11 June 2022 |
|
|
||||
Isobel Willmott | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
David Owen | Ymddiriedolwr | 08 June 2019 |
|
|
||||
Iris Eileen Howlett | Ymddiriedolwr | 08 June 2019 |
|
|
||||
Erica Mary Hillman | Ymddiriedolwr | 10 June 2017 |
|
|
||||
Wg Cdr Peter John Hereford OBE | Ymddiriedolwr | 15 June 2013 |
|
|
||||
Dr THOMAS DOUGLAS RODERICK | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £55.35k | £44.28k | £38.09k | £182.09k | £158.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £49.54k | £42.34k | £21.52k | £50.64k | £54.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 13 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 14 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 12 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 02 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 08 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 01/04/1949 AS AMENDED ON 01/06/2006 AS AMENDED ON 15/06/2013 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 20 OCT 2018
Gwrthrychau elusennol
1.TO ENCOURAGE THE COMMUNITY IN GENERAL AND PERSONS OF THE DIOCESE OF HEREFORD IN PARTICULAR, TO INTEREST THEMSELVES IN HEREFORD CATHEDRAL, ITS PRECINCTS AND HISTORY 2.TO MAINTAIN OR ASSIST IN MAINTAINING THE FABRIC AND FURNISHING OF THE CATHEDRAL AND TO SUPPLEMENT THE RESOURCES OF THE DEAN AND CHAPTER AVAILABLE FOR SUCH MAINTENANCE 3.TO UNDERTAKE ANY SUCH WORK AS SHALL TEND TO IMPROVE AND BEAUTIFY THE CATHEDRAL AND ITS PRECINCTS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Friends of Hereford Cathedral
5 College Cloisters
HEREFORD
Cathedral Close
Hereford
HR1 2NG
- Ffôn:
- 01432274783
- E-bost:
- joy.roderick@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window