ymddiriedolwyr THE BRITISH COMMONWEALTH RIFLE CLUB
Rhif yr elusen: 216504
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Warburton | Cadeirydd | 07 July 2018 |
|
|
||||
Seth Dowley | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Sarah Bunch | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Emma Jill Cannings | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Peter Bromley | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Stephen Norman Stuart Penrose | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
William Steward | Ymddiriedolwr | 07 July 2018 |
|
|
||||
Simon Belither | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.