Dogfen lywodraethu THE SIR STUART AND LADY FLORENCE GOODWIN CHARITY
Rhif yr elusen: 216902
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEED DATED 26/1/1962. AS AMENDED BY SCHEME DATED 21ST FEBRUARY 2003 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 13 FEB 2023 as amended on 05 Feb 2024as amended on 05 Feb 2024as amended on 07 Dec 2023 as amended on 07 Dec 2023 as amended on 21 Mar 2024
Gwrthrychau elusennol
INCOME TO BE DISTRIBUTED THROUGHOUT THE YEAR AMONGST SUCH POOR PERSONS (WHETHER MALE OR FEMALE AND WITHOUT REGARD TO THEIR RELIGIOUS DENOMINATIONS) WHO ARE RESIDENT IN THE FORMER RURAL DISTRICT OF EAST RETFORD.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
THE RURAL DISTRICT OF EAST RETFORD.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.