THE MUNTZ TRUST

Rhif yr elusen: 216934
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Muntz Trust makes donations to assist with running costs of Birmingham based charitable organisations not primarily supported by the public rate, for medical, surgical or research purposes.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £7,963
Cyfanswm gwariant: £7,000

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Birmingham
  • Dinas Coventry
  • Dudley
  • Sandwell
  • Solihull
  • Walsall
  • Wolverhampton

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 06 Mai 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Oliver Muntz Ymddiriedolwr 12 October 2021
VILLAGE HALL
Derbyniwyd: Ar amser
THE MUNTZ HALL AND RECREATION GROUND
Derbyniwyd: Ar amser
Zafar Iqbal Ymddiriedolwr 15 December 2020
Dim ar gofnod
Mary Anne Locke Ymddiriedolwr 26 November 2019
Dim ar gofnod
James Carty Ymddiriedolwr 31 October 2017
Dim ar gofnod
BRONWEN LLOYD LILLEY Ymddiriedolwr 24 November 2011
Dim ar gofnod
MICHAEL SORTON DARBY Ymddiriedolwr
BIRMINGHAM COMMON GOOD TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ALISTAIR DOW Ymddiriedolwr
BIRMINGHAM COMMON GOOD TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ROBERT FREDERICK MUNTZ Ymddiriedolwr
THE YVONNE MUNTZ CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
GORDON JOHN FRANKS Ymddiriedolwr
BROADWAY COMMUNITY LIBRARY LTD
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £4.63k £4.72k £4.82k £7.94k £7.96k
Cyfanswm gwariant £5.50k £5.00k £5.00k £7.50k £7.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 31 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 13 Mawrth 2024 134 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 21 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 22 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 29 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
THE BEECHES
TITHE BARN LANE
HOCKLEY HEATH
SOLIHULL
B94 5DH
Ffôn:
08450953476
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael