CHARDON TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Essentially the Trust operates the Llandudno Museum and also has the powers to provide educational facilities at the Museum.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £10,500 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
55 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru
Llywodraethu
- 16 Tachwedd 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 1066187 LLANDUDNO SEASIDE BUILDINGS PRESERVATION TRUST
- 17 Mai 1963: Cofrestrwyd
- RAPALLO HOUSE MUSEUM AND ART GALLERY (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huw Pritchard | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|||||||||||
Judith Phillips | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|
||||||||||
Hilary Claire Kewley | Ymddiriedolwr | 13 June 2024 |
|
|
||||||||||
Mary Oliver MBE | Ymddiriedolwr | 20 October 2021 |
|
|||||||||||
Philip Charles Evans JP | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £768.83k | £417.64k | £148.13k | £120.39k | £59.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £48.21k | £97.11k | £73.22k | £146.16k | £105.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £298.03k | £121.44k | £10.00k | £25.81k | £10.50k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.24k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £766.53k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.05k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £46.90k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.30k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.74k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 02 Mai 2024 | 92 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 02 Mai 2024 | 92 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Mawrth 2023 | 59 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Mawrth 2023 | 59 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 14 Mehefin 2022 | 134 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 14 Mehefin 2022 | 134 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 11 Mehefin 2021 | 131 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 11 Mehefin 2021 | 131 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 12/04/1988 AS AMENDED ON 27/09/2011
Gwrthrychau elusennol
TO ESTABLISH AND MAINTAIN A MUSEUM FOR THE EXHIBITION TO THE PUBLIC A) OF A COLLECTION OF FINE ART AND APPLIED ARTS AND CRAFTS SO AS TO PROMOTE EDUCATION IN ART AND APPRECIATION OF ART AND B) OF COLLECTIONS OF ARTEFACTS AND NATURAL EXHIBITS SO AS TO ADVANCE EDUCATION IN THE HISTORY, NATURAL HISTORY, GEOGRAPHY AND ECONOMY OF LLANDUDNO AND ITS EVIRONS.
Maes buddion
LLANDUDNO AND ITS ENVIRONS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Llandudno Museum
17-19 Gloddaeth Street
Llandudno
LL30 2DD
- Ffôn:
- 01492876517
- E-bost:
- info@llandudnomuseum.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window