Hanes ariannol LEONARD CHESHIRE DISABILITY
Rhif yr elusen: 218186
Rhybudd rheoleiddiol
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (2 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £162.02m | £151.63m | £153.81m | £158.45m | £152.57m | |
|
Cyfanswm gwariant | £167.67m | £166.33m | £161.54m | £163.29m | £162.29m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £142.14m | £133.30m | £131.29m | £133.56m | £141.82m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £4.73m | £3.24m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £14.87m | £9.01m | £7.33m | £7.61m | £4.50m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £483.00k | £608.00k | £139.00k | £135.00k | £17.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £145.18m | £140.48m | £141.13m | £145.67m | £146.89m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £3.45m | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £344.00k | £237.00k | £151.00k | £135.00k | £104.00k | |
|
Incwm - Arall | £1.15m | £1.30m | £5.06m | £4.89m | £1.07m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £7.45m | £3.75m | £3.89m | £6.28m | £3.51m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £164.30m | £157.47m | £157.73m | £159.32m | £160.25m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.36m | £3.33m | £3.64m | £3.29m | £1.63m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £381.00k | £487.00k | £530.00k | £546.00k | £659.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £14.72m | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £5.53m | £159.00k | £674.00k | £408.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.