Hanes ariannol WAR MEMORIAL HALL, TREFEGLWYS
Rhif yr elusen: 218233
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (104 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.89k | £27.41k | £21.25k | £11.04k | £17.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £27.87k | £28.21k | £8.13k | £12.49k | £25.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.00k | N/A | £19.00k | £3.00k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.