ymddiriedolwyr SETTLE AND DISTRICT AID IN SICKNESS FUND
Rhif yr elusen: 219094
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANET HEAP | Cadeirydd |
|
||||||
MARGARET AIREY | Ymddiriedolwr | 14 August 2018 |
|
|||||
Sarah Williamson | Ymddiriedolwr | 14 August 2018 |
|
|
||||
Joe Lord | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
|
||||
ROBERT BELLFIELD | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
|
||||
DAVID TAYLOR | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
|
||||
NICHOLAS TYRER | Ymddiriedolwr | 13 July 2018 |
|
|
||||
Andrew Blackburn | Ymddiriedolwr | 10 July 2018 |
|
|
||||
MARTIN HANSON | Ymddiriedolwr | 07 May 2015 |
|
|
||||
Diane Elphinstone | Ymddiriedolwr | 23 October 2014 |
|
|
||||
ROBERT HARRY MOORE | Ymddiriedolwr | 23 October 2014 |
|
|
||||
PETER ANTHONY GOOLD | Ymddiriedolwr | 18 May 2014 |
|
|
||||
GARETH DAVID ADAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.