Hanes ariannol CARMARTHENSHIRE BLIND SOCIETY

Rhif yr elusen: 219551
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (91 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £284.89k £38.72k £129.57k £87.03k £52.71k
Cyfanswm gwariant £25.26k £31.68k £41.64k £29.28k £25.18k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A