ymddiriedolwyr TODMORDEN WAR MEMORIAL FUND (1914/1918)
Rhif yr elusen: 219673
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Williams cllr | Cadeirydd | 11 May 2022 |
|
|
||||||
Jill Bartram | Ymddiriedolwr | 17 January 2024 |
|
|||||||
Elizabeth Thorpe Cllr | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|||||||
Qayum Abdul | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|||||||
Susan Knowles | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|||||||
Colin Lyall | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|||||||
June Turner | Ymddiriedolwr | 23 February 2022 |
|
|||||||
Andy Hollis cllr | Ymddiriedolwr | 01 May 2020 |
|
|||||||
Julia Wadsworth | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|||||||
jean ashworth | Ymddiriedolwr | 20 May 2018 |
|
|||||||
Mary Carrigan Cllr | Ymddiriedolwr | 26 May 2016 |
|
|||||||
MAUREEN FIELDEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.