Ymddiriedolwyr ANNIE PAHUD ALMSHOUSES

Rhif yr elusen: 220155
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Terry Steele Cadeirydd 07 September 2023
Dim ar gofnod
Patrick Murray Purves Ymddiriedolwr 04 February 2025
EDUCATIONAL CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
LOUTH AND DISTRICT HELP FOR HOMELESS
Derbyniwyd: Ar amser
Gillian Mary Henderson-Blair Ymddiriedolwr 06 April 2024
Dim ar gofnod
Martin Clough Ymddiriedolwr 25 July 2015
Dim ar gofnod
John Michael Brookes Ymddiriedolwr 26 November 2014
Dim ar gofnod
PAMELA ANN PERKINS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MARY HOLMQUEST Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod