Hanes ariannol THE JOHN HENRY KEENE MEMORIAL HOMES

Rhif yr elusen: 220807
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £238.77k £214.59k £221.23k £261.36k £283.94k
Cyfanswm gwariant £121.75k £160.56k £135.14k £217.92k £185.25k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A