TIFFIELD REFORMATORY SCHOOL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity was founded by Benefactors giving land in the Parish of Tiffield. This land was given to be used to provide a base on which to build a reformatory school and its successors. The charity is charged with this responsibility.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 January 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Northampton
Llywodraethu
- 24 Ionawr 1963: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHUR ROBERT HEYGATE MA DL | Cadeirydd |
|
||||||
Nicholas Alexander Heygate | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/01/2020 | 01/01/2021 | 01/01/2022 | 01/01/2023 | 01/01/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2024 | 09 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2023 | 04 Mawrth 2024 | 124 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2022 | 26 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2021 | 04 Ionawr 2022 | 64 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ionawr 2020 | 19 Mawrth 2021 | 138 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ionawr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED 21.4.1906 AND BOARD OF EDUCATION SCHEME 12.12.1907.
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PURPOSES OF TIFFIELD REFORMATORY SCHOOL, BEING A SCHOOL DULY CERTIFIED UNDER THE REFORMATORY SCHOOL ACT 1866.
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
TIFFIELD REFORMATORY SCHOOL
C/O BUGBROOKE MILLS
BUGBROOKE
NORTHAMPTONSHIRE
NN7 3QH
- Ffôn:
- 01604 830381
- E-bost:
- heygatear@heygates.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window