Hanes ariannol THE FINNART HOUSE SCHOOL TRUST

Rhif yr elusen: 220917
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £97.98k £39.35k £16.00k £12.50k £15.43k
Cyfanswm gwariant £442.42k £384.31k £147.03k £363.42k £82.80k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A