ymddiriedolwyr CHILLINGHAM WILD CATTLE ASSOCIATION LTD
Rhif yr elusen: 221071
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROF STEPHEN JOHN GORDON HALL MA PHD | Cadeirydd |
|
|
|||||
Camilla Mary Davidson | Ymddiriedolwr | 21 July 2023 |
|
|
||||
Lucy Riddell | Ymddiriedolwr | 21 July 2023 |
|
|
||||
Frederick Charles Bosanquet | Ymddiriedolwr | 22 July 2022 |
|
|||||
TERENCE JOHN PARDOE | Ymddiriedolwr | 05 October 2018 |
|
|
||||
Louis Michael Rudston Fell | Ymddiriedolwr | 16 March 2018 |
|
|||||
CHRISTOPHER JOHN MULLIN | Ymddiriedolwr | 04 June 2014 |
|
|
||||
MR J RAILTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SIR HUMPHRY WAKEFIELD BT FRGS MA CANTAB | Ymddiriedolwr |
|
||||||
CHARLES BAIN-SMITH RIBA CA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MICHAEL IVAN MALING HUTCHINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.