Hanes ariannol CHILDREN NORTH EAST
Rhif yr elusen: 222041
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.46m | £2.11m | £2.30m | £2.58m | £3.31m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.35m | £2.30m | £2.00m | £2.27m | £3.25m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £980.40k | £674.12k | £846.08k | £889.53k | £1.08m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £642.67k | £579.01k | £256.83k | £209.13k | £445.15k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £465.28k | £466.40k | £611.20k | £585.29k | £616.24k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £27.40k | £302.44k | £109.74k | £201.78k | £401.42k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.70m | £1.31m | £1.46m | £1.78m | £2.29m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.88k | £651 | £0 | £0 | £61 | |
|
Incwm - Arall | £269.68k | £23.85k | £117.49k | £15.96k | £4.23k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.31m | £2.26m | £1.95m | £2.23m | £3.16m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £44.41k | £46.44k | £47.84k | £41.49k | £95.02k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £5.43k | £5.41k | £4.80k | £4.80k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.