Hanes ariannol THE BROWNLOW MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 222354
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.07k | £17.12k | £13.28k | £24.95k | £18.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.83k | £18.36k | £955 | £971 | £4.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £15.50k | £15.50k | £11.63k | £23.25k | £16.29k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.