ymddiriedolwyr THE BADLEY MEMORIAL TRUST
Rhif yr elusen: 222999
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUNCILLOR DAVID JOHN STANLEY | Cadeirydd |
|
||||||||||||
Cllr Elaine Ann Taylor | Ymddiriedolwr | 02 August 2022 |
|
|||||||||||
Julie Dawn Bull | Ymddiriedolwr | 27 August 2019 |
|
|||||||||||
NICOLAS ANTHONY BARLOW | Ymddiriedolwr | 06 February 2018 |
|
|||||||||||
COUNCILLOR ANNE ELIZABETH MILLWARD | Ymddiriedolwr | 19 December 2012 |
|
|||||||||||
ALAN JOHNSON | Ymddiriedolwr | 19 December 2012 |
|
|||||||||||
MICHAEL SHAW | Ymddiriedolwr | 31 August 2011 |
|
|||||||||||
STEPHEN JAMES WALTHO MBE | Ymddiriedolwr | 18 August 2011 |
|
|||||||||||
MICHAEL STUART WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.